公海赌船710四川省能源投资集团原党委副书记夏公海被查2015年12月至2021年5月●,任四川省能源投资集团有限义务公司党委副书记、工会主席(其间:2015年1月至2019年8月兼任四川光大节能环保投资有限义务公司党委书记、董事长);
2011年3月至2012年7月,任四川省能源投资集团有限义务公司党委副书记、纪委书记;
1999年8月至2011年3月●,历任省委机闭部党修率领小组办公室调研员、调研处处长,省政协办公厅办公室主任●,厅党构成员、副秘书长;
四川省能源投资集团有限义务公司原党委副书记、工会主席夏公海涉嫌紧张违纪违法,目前正接纳四川省纪委监委秩序审查和监察观察。
夏公海●●,男公海赌船710,汉族●●,1961年5月生●,河南滑县人,省委党校正在任探讨生学历●●。1975年9月列入就业,1981年8月参预中邦。
2012年7月至2015年12月,任四川省能源投资集团有限义务公司党委副书记、纪委书记、工会主席;